Hanes ariannol PHOENIX FUND FOR ZIMBABWE

Rhif yr elusen: 1119417
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2010 05/04/2011 05/04/2012 05/04/2013 05/04/2014
Cyfanswm Incwm Gros £2.00k £98.28k £1.25k £0 £0
Cyfanswm gwariant £14.34k £18.81k £15.54k £1.07k £5.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A