Ymddiriedolwyr SUFFOLK YOUNG PEOPLE'S THEATRE
Rhif yr elusen: 1124625
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN JAMES SHIPLEY | Cadeirydd | 01 April 2015 |
|
|
||||
Emily Grace Scott | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Rebecca Easdown | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Zoe Torode | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
Alan Beckett | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
Sarah Esterhuizen | Ymddiriedolwr | 22 August 2017 |
|
|
||||
DAPHNE DYER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.