Hanes ariannol THE FRIENDS OF OUR LADY OF VICTORIES

Rhif yr elusen: 1120039
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £48.34k £43.82k £48.93k £61.81k £46.59k
Cyfanswm gwariant £42.69k £64.10k £42.77k £57.95k £60.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A