Hanes ariannol SOMALI SUPPLEMENTARY SCHOOLS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1120892
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £30.24k £41.08k £36.00k £37.71k £0
Cyfanswm gwariant £22.43k £42.67k £40.85k £38.74k £12.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A