Hanes ariannol BRYNTIRION AND LALESTON COMMUNITY ASSOCIATION LIMITED

Rhif yr elusen: 1122146
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £9.62k £8.27k £10.51k £9.52k £7.70k
Cyfanswm gwariant £9.31k £7.47k £8.12k £7.49k £9.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £1.34k N/A N/A