Hanes ariannol ANTIGONE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1120554
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cyfanswm Incwm Gros £197.02k £211 £10.05k £25 £8
Cyfanswm gwariant £51.88k £92.04k £50.99k £1.38k £25.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A