Hanes ariannol HAG FOLD COMMUNITY COMMITTEE ASSOCIATION LIMITED

Rhif yr elusen: 1126019
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £13.22k £14.70k £4.91k £3.00k £0
Cyfanswm gwariant £13.67k £8.18k £4.32k £2.95k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £4.76k N/A N/A N/A