Hanes ariannol PRIMROSE LANE PRIMARY PTA

Rhif yr elusen: 1120173
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £13.80k £11.55k £910 £5.84k £20.21k
Cyfanswm gwariant £9.77k £13.61k £7.76k £7.88k £16.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A