Hanes ariannol EAST END COMMUNITY DEVELOPMENT ALLIANCE

Rhif yr elusen: 1120816
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £106.11k £243.02k £214.12k £202.05k £89.10k
Cyfanswm gwariant £110.75k £162.08k £194.51k £172.20k £223.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A