Hanes ariannol REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD VICTORY @ READING

Rhif yr elusen: 1120707
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £289.30k £159.13k £133.84k £187.43k £200.13k
Cyfanswm gwariant £220.26k £118.91k £130.60k £146.34k £183.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A