Hanes ariannol THE EMILE FAURIE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1121710
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £44.85k £15.16k £35.17k £38.76k £42.79k
Cyfanswm gwariant £38.69k £24.46k £19.78k £24.90k £32.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A