Hanes ariannol WILLIAM J. CLINTON FOUNDATION UK

Rhif yr elusen: 1123171
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £0 £3.00k £27.66k £0 £9.92k
Cyfanswm gwariant £111.85k £8.56k £131.87k £4.85k £6.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A