Hanes ariannol Vita New Hope

Rhif yr elusen: 1122262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £38.19k £42.35k £118.34k £20.21k £146.49k
Cyfanswm gwariant £49.90k £45.42k £86.17k £54.96k £115.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.16k £31.77k £3.25k N/A N/A