Hanes ariannol QUEENIE'S CHRISTMAS CHARITY

Rhif yr elusen: 1121685
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020
Cyfanswm Incwm Gros £76.52k £48.71k £13 £820 £38
Cyfanswm gwariant £77.01k £45.59k £6.96k £3.65k £1.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A