ymddiriedolwyr RIVER CHURCH (ORPINGTON)
Rhif yr elusen: 1121675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Ralph Jonas Wakeford | Cadeirydd | 01 October 2021 |
|
|
||||
Samantha Emma Howard | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
Joel Habacuc Perez Olea | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||
ARRON PETER DOMINIC PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 19 June 2016 |
|
|
||||
HANNAH JOSEPHINE URBANCZYK | Ymddiriedolwr | 27 June 2013 |
|
|
||||
PETER ALEXANDER CROSS | Ymddiriedolwr | 16 November 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.