Hanes ariannol FRIENDS OF COMMONSWOOD SCHOOL

Rhif yr elusen: 1121845
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.30k £0 £365 £3.60k £16.78k
Cyfanswm gwariant £1.20k £1.17k £128 £1.40k £15.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A