Hanes ariannol LOOK EAST WILD EARTH

Rhif yr elusen: 1123541
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 02/10/2015
Cyfanswm Incwm Gros £19.84k £7.71k £1.33k £438 £0
Cyfanswm gwariant £13.68k £10.09k £3.67k £668 £1.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A