Hanes ariannol MIDWAY PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1121943
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/04/2020 04/04/2021 04/04/2022 04/04/2023 04/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £108.88k £105.89k £118.11k £137.82k £154.09k
Cyfanswm gwariant £99.89k £111.41k £110.95k £131.72k £163.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £95.96k £99.62k £98.87k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A