Hanes ariannol NEW FORDLEY JUNIORS FOOTBALL CLUB

Rhif yr elusen: 1121947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (129 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 14/07/2019 14/07/2020 14/07/2021 14/07/2022 14/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £46.64k £46.64k £57.21k £121.20k £128.21k
Cyfanswm gwariant £43.08k £43.08k £53.57k £106.41k £120.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A