Hanes ariannol THE SANDRA SORRELL CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1121938
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
Cyfanswm Incwm Gros £886 £917 £854 £19.43k £38.21k
Cyfanswm gwariant £11.03k £14.24k £13.81k £21.11k £21.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0