Hanes ariannol NORTH COPELAND YOUTH PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1124628
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £95.05k | £22.39k | £38.77k | £26.12k | £70.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.67k | £47.75k | £45.01k | £41.98k | £43.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £0 | £500 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.