Hanes ariannol 3RD WHITTON SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 1122512
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.18k £21.49k £19.60k £15.52k £13.67k
Cyfanswm gwariant £29.80k £3.45k £18.86k £23.01k £13.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £11.74k N/A N/A