Hanes ariannol SHRI GURU RAVIDASS CULTURAL ASSOCIATION BIRMINGHAM

Rhif yr elusen: 1122946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £480.18k £132.63k £138.62k £313.28k £367.81k
Cyfanswm gwariant £409.99k £146.82k £136.12k £284.71k £268.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A