Ymddiriedolwyr WESSEX ASTRONOMICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1123856

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kate Louisa Eiloart | Cadeirydd | 05 March 2021 |
|
|
||||
Genevra Hazel D'Arcy | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Andy John Webster | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Frank Geoffrey Horton | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Phillip Lucas | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Neill Mitchell | Ymddiriedolwr | 26 May 2015 |
|
|
||||
PAUL SNELL | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
ROBERT JAMES BEVIS HATCH | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
Charles Christian Young | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.