ymddiriedolwyr GARRAS OWLETS PRE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1124305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne Williams | Cadeirydd | 20 June 2018 |
|
|
||||
Nicola Williams | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Leona Lugg | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Sarah Wroe | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Pat Nicholas | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
KRISTEN LYNN PRYOR | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.