Hanes ariannol PEOPLES NEEDS UK

Rhif yr elusen: 1126860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £227.14k £558.08k £560.93k £492.79k £470.37k
Cyfanswm gwariant £255.59k £502.45k £502.86k £484.66k £389.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £558.08k £560.93k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Arall N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £558.08k £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £496.33k £498.17k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £6.13k £4.69k N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £5.24k £15.39k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Arall N/A £0 £0 N/A N/A