Hanes ariannol DAIMLER GREEN COMMUNITY RECREATION TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1125079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.87k £40.47k £23.65k £30.87k £29.82k
Cyfanswm gwariant £13.57k £21.39k £40.88k £45.86k £38.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £33.76k £16.60k N/A N/A