Hanes ariannol THE GAINSBOROUGH FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1124694
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £173.10k £173.10k £113.13k £200.68k £218.76k
Cyfanswm gwariant £171.25k £171.25k £127.95k £193.10k £207.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £95.00k £185.00k £215.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0