Hanes ariannol THE HAMPSTEAD VILLAGE SHUL

Rhif yr elusen: 1124605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £541.24k £525.33k £517.86k £537.83k £635.04k
Cyfanswm gwariant £349.31k £450.52k £438.32k £515.40k £624.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £12.31k £60.14k £39.56k £5.14k £6.89k
Incwm o roddion a chymynroddion £489.76k £478.22k £465.61k £496.86k £612.30k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £51.48k £47.12k £49.25k £40.97k £22.74k
Incwm - Arall £0 £0 £3.00k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £349.31k £450.52k £438.32k £515.40k £624.69k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £3.36k £3.63k £3.69k £28.51k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0