Hanes ariannol RCCG EVERLASTING FATHER'S ASSEMBLY

Rhif yr elusen: 1124638
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £236.43k £233.79k £229.29k £203.27k £224.32k
Cyfanswm gwariant £205.36k £129.98k £131.53k £188.36k £244.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A