Hanes ariannol INTERNATIONAL GOSPEL COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1125108
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 17/06/2018 | 17/06/2019 | 17/06/2020 | 17/06/2021 | 17/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.73k | £122.04k | £92.91k | £127.51k | £85.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.91k | £102.53k | £83.47k | £100.67k | £115.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.59k | £36.16k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.