Hanes ariannol STREET KIDS INTERNATIONAL UK

Rhif yr elusen: 1125483
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018
Cyfanswm Incwm Gros £269.19k £240.82k £21 £0 £0
Cyfanswm gwariant £262.09k £331.54k £73 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 N/A £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 N/A £0 N/A