Hanes ariannol BRISTOL SOMALI CENTRE
Rhif yr elusen: 1129083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (54 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 07/03/2019 | 07/03/2020 | 07/03/2021 | 07/03/2022 | 07/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.74k | £28.82k | £6.61k | £18.36k | £24.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.48k | £27.05k | £25.40k | £26.05k | £27.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.