Hanes ariannol CARDIFF VINEYARD

Rhif yr elusen: 1125701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £562.18k £568.19k £840.38k £898.37k £804.78k
Cyfanswm gwariant £528.36k £545.52k £633.49k £915.98k £820.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £29.79k £30.31k £18.50k £2.50k
Incwm o roddion a chymynroddion £387.23k £391.21k £475.27k £460.53k £585.37k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £144.67k £0 £224.07k £206.82k £59.78k
Incwm - Weithgareddau elusennol £30.28k £33.21k £141.05k £212.52k £155.99k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £3.64k
Incwm - Arall £0 £143.76k £0 £18.50k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £523.08k £543.86k £627.15k £907.99k £820.20k
Gwariant - Ar godi arian £5.28k £1.66k £6.33k £7.99k £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £1 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0