Hanes ariannol MERCY FOUNDATION CENTRE

Rhif yr elusen: 1125766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £48.14k £43.14k £45.17k £17.61k £240
Cyfanswm gwariant £33.88k £29.76k £41.52k £32.48k £24.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £2.79k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A