Hanes ariannol KIRKLEES FAITH FORUM

Rhif yr elusen: 1127058
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2013 30/04/2014 30/04/2015 30/04/2016 30/04/2017
Cyfanswm Incwm Gros £78.05k £53.40k £53.40k £11.49k £2.68k
Cyfanswm gwariant £64.67k £67.21k £13.81k £35.36k £295
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £6.10k N/A