Hanes ariannol HATTERSLEY COMMUNITY CHURCH
Rhif yr elusen: 1128125
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 31/05/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.46k | £33.43k | £33.19k | £25.66k | £14.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.42k | £33.32k | £26.44k | £23.60k | £30.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.