Hanes ariannol JO MARTIN CANCER CARE TRUST

Rhif yr elusen: 1127480
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2018 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022
Cyfanswm Incwm Gros £12.56k £13.03k £12.50k £28.01k £12.50k
Cyfanswm gwariant £11.06k £12.06k £14.06k £23.07k £22.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A