Hanes ariannol OCEAN YOUTH CONNEXIONS
Rhif yr elusen: 1129378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £159.24k | £168.29k | £110.98k | £163.82k | £220.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £109.56k | £120.33k | £91.29k | £121.74k | £203.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £85.00k | £86.67k | N/A | £21.13k | £64.57k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.00k | £46.25k | £77.40k | £10.19k | £40.27k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.