Hanes ariannol THE WESTMILL SUSTAINABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1132379
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Cyfanswm Incwm Gros £7.60k £8.28k £35.74k £30.37k £72.33k
Cyfanswm gwariant £3.52k £8.91k £35.49k £33.11k £40.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £4.35k £948 £0