Hanes ariannol EAST COKER CHRISTIAN FELLOWSHIP

Rhif yr elusen: 1128506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £17.29k £26.06k £20.30k £24.75k £28.38k
Cyfanswm gwariant £11.86k £15.31k £19.57k £21.89k £37.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A