Ymddiriedolwyr 1ST MOUNTSORREL SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1128610

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Prisk | Cadeirydd | 01 June 2022 |
|
|
||||
CAROL LYNN BLACK | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Caroline Bowler | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Alison Hatton | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Helen Preston | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Jonathon Osborn | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Peter Wood | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Michael Holt | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Elaine Ward | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Melanie Sullivan | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
duncan stanley | Ymddiriedolwr | 05 May 2018 |
|
|
||||
Alison MAckie | Ymddiriedolwr | 05 May 2016 |
|
|
||||
KARL MICHAEL WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.