Hanes ariannol THE MASSIVE PROJECT (ESSEX)

Rhif yr elusen: 1128829
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £13.70k £13.91k £10.44k £5.31k £0
Cyfanswm gwariant £15.55k £9.76k £23.85k £8.82k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.00k N/A N/A N/A N/A