Hanes ariannol THE LOWESTOFT PLAYERS LIMITED

Rhif yr elusen: 1130421
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £131.19k £72.57k £113.89k £155.27k £165.07k
Cyfanswm gwariant £126.95k £71.25k £92.83k £129.81k £150.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.50k £32.15k £35.52k £6.45k £3.35k