Ymddiriedolwyr FARNDALE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1131786

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES STUART THURTELL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Richard Alan Smith | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
David Ian Marden | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Philip Leslie Collier | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
PETER DAVID DOWSLAND | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
JASON FERDINANDO | Ymddiriedolwr | 29 January 2018 |
|
|
||||
JOANNE ELIZABETH LOGGIE | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
MR BARRY SUNLEY | Ymddiriedolwr | 02 February 2012 |
|
|
||||
ANDY FAWBERT | Ymddiriedolwr | 28 March 2011 |
|
|
||||
ANN POTTER | Ymddiriedolwr | 28 March 2011 |
|
|
||||
GILLIAN ACONLEY | Ymddiriedolwr | 27 March 2011 |
|
|
||||
RICHARD EDWARD POTTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.