Hanes ariannol MEADOW BROOK PLAYCARE

Rhif yr elusen: 1129278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £327.95k £346.10k £374.60k £373.34k £493.66k
Cyfanswm gwariant £330.35k £329.22k £371.60k £383.44k £421.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £199.67k £220.34k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £32.16k £198.71k £181.00k N/A