Hanes ariannol PETER BROOK THEATRE AWARDS TRUST

Rhif yr elusen: 1130365
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £8.19k £11.85k £12.08k £10.17k £10.07k
Cyfanswm gwariant £9.05k £10.85k £13.10k £10.59k £7.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0