ymddiriedolwyr WEST BRIDGFORD UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1130962
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Colls | Cadeirydd | 23 June 2022 |
|
|
||||
Louise Carney | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Paco Saucedo | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Brendan Dawson | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Kathryn Tuddenham | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|
||||
RACHEL COOPER | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Martin Wakeling | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Carole Fleming | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Peter Oliver | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||
John Tidmarsh | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|
||||
Clare Deeming | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
Yvonne Clark Haynes | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.