Hanes ariannol MUSLIM OUTREACH

Rhif yr elusen: 1135257
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 40 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2019 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023
Cyfanswm Incwm Gros £9.06k £7.65k £28.95k £8.23k £7.57k
Cyfanswm gwariant £10.95k £5.78k £23.71k £12.94k £10.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A