Hanes ariannol PROVENTUS PROJECT

Rhif yr elusen: 1131517
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 11/04/2011 11/04/2012 11/04/2013 11/04/2014 11/04/2015
Cyfanswm Incwm Gros £5.78k £3.29k £2.78k £1.91k £2.17k
Cyfanswm gwariant £5.10k £2.99k £3.12k £2.50k £2.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A